Hanes ariannol REDBRIDGE, EPPING AND HARLOW CROSSROADS - CARING FOR CARERS
Rhif yr elusen: 1005208
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.78m | £1.62m | £1.29m | £381.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £2.02m | £1.53m | £1.41m | £509.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £694.17k | £652.88k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £355.13k | £368.22k | £284.69k | £22.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.92k | £12.46k | £128.85k | £15.23k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.28m | £1.75m | £1.49m | £1.28m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.60k | £1.61k | £582 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £14.08k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £116.40k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £2.00m | £1.53m | £1.41m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.27k | £25.46k | £50.36k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.