Hanes ariannol THE HANDEL HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1006009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £788.80k | £1.41m | £959.68k | £981.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £774.65k | £552.38k | £570.28k | £657.48k | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £595.54k | £1.29m | £817.06k | £771.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £334.72k | £119.18k | £10.84k | £1.87k | £36.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £171.59k | £71.38k | £31.10k | £2.77k | £100.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.11k | £2.71k | £29.68k | £131.92k | £73.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £43.56k | £6.07k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £317.85k | £1.13m | £15.00k | £143.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £726.77k | £507.00k | £493.01k | £567.73k | £959.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.88k | £45.38k | £77.27k | £89.75k | £231.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.89k | £22.76k | £28.56k | £39.78k | £26.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.24k | £13.76k | £10.71k | £18.92k | £19.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.