ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE CHINESE COMMUNITY AND ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 1006710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN CHU | Cadeirydd | 27 September 2020 |
|
|
||||
Yan Ling Anne Tsang | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Tak Chuen Ng | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Chun Hei Wong | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
ESTELLA MAN-KIN PACKWOOD | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||
Choon Foong Fiona Liao | Ymddiriedolwr | 08 September 2019 |
|
|
||||
SHUI - HING YIU | Ymddiriedolwr | 08 September 2019 |
|
|
||||
Wendy Wensheng Huang | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
YUNG ERICA DELEFORTRIE | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
Dr Lei Song | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.