Hanes ariannol THE WASTE MANAGEMENT INDUSTRY TRAINING AND ADVISORY BOARD
Rhif yr elusen: 1006826
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.30m | £1.25m | £1.20m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £901.01k | £1.20m | £1.16m | £1.39m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £121.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £963.86k | £1.24m | £1.18m | £1.13m | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.49k | £60.22k | £70.75k | £66.04k | £55.45k | |
|
Incwm - Arall | £500 | £1.75k | £0 | £11.39k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £883.93k | £1.19m | £1.14m | £1.37m | £988.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.08k | £17.13k | £18.45k | £18.14k | £19.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £49.95k | £57.68k | £59.15k | £13.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.08k | £17.13k | £18.45k | £18.14k | £19.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.