Hanes ariannol LOOK NATIONAL FEDERATION OF FAMILIES WITH VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
Rhif yr elusen: 1007282
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.79k | £140.37k | £121.14k | £118.71k | £167.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.81k | £163.74k | £148.87k | £171.91k | £218.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.