Hanes ariannol POSITIVELY UK
Rhif yr elusen: 1007685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £937.24k | £591.88k | £909.87k | £771.50k | £749.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £991.88k | £738.59k | £672.57k | £710.12k | £856.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £155.35k | N/A | £98.68k | £98.59k | £99.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £153.90k | £98.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.72k | £5.64k | £6.17k | £8.75k | £14.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.93k | £0 | £8.28k | £9.34k | £10.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £902.60k | £571.64k | £881.85k | £753.41k | £724.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £14.60k | £13.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £973.74k | £711.87k | £645.82k | £692.21k | £819.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.14k | £26.72k | £26.75k | £17.91k | £37.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.48k | £4.50k | £5.13k | £4.86k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.