ymddiriedolwyr POSITIVELY UK
Rhif yr elusen: 1007685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Tristan John Barber | Cadeirydd | 12 May 2021 |
|
|||||||
Mark Edward Lewis | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||||
Anthony James Babajee | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||
Ann Grace Oliso | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||
Paul Gerard Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||||
Gerard Augustine James McGrath | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||||
Corinne Squire | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||||
LeaSuwanna Griffith | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||
Peter Nicolas Oswaldt | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||
Robert James | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.