ymddiriedolwyr QUY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1007940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY MICHAEL HALL | Cadeirydd | 14 January 2013 |
|
|
||||
Mark Hughes | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Denise Cole | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Sarah d'Ambrumenil | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Michael Cole | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Gillian Walker | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Lisa Nixon | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Anne Moore | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
DR Carol Williams | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
MR BILL WATTS | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|||||
KATE WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE KEIGHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN MARGARET WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.