ymddiriedolwyr CHINNOR VILLAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1007949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Moore | Cadeirydd | 05 September 2018 |
|
|
||||
Monica Itangata | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Annette Dearmun | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Elaine Clare Stokes | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Michele Pethers | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
Lucinda Jane Bull | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||
ANDY BENNETT | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.