ymddiriedolwyr GRIMSBY AND CLEETHORPES DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1008034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Oldershaw | Cadeirydd | 19 October 2013 |
|
|
||||
David Drinkell | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Richard Kirk | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Josephine Elaine Pett | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Robert Edward Douglass | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
CAROL DILLON | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|||||
Lawrence John Robertson Brown | Ymddiriedolwr | 01 August 2010 |
|
|
||||
Michael Desmond Connor | Ymddiriedolwr | 09 May 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.