ymddiriedolwyr THE ZAMBIA SOCIETY TRUST
Rhif yr elusen: 1008155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy John Legge | Cadeirydd | 09 February 2022 |
|
|
||||
John Melville Hunter | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
David William Nicholls | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||
Susan Diana Heath Hobson | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
GRETTA BLANCHE HUDSON | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
JENNIFER HEALY | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
||||
MATHIAS MACKSON MBEWE | Ymddiriedolwr | 11 December 2011 |
|
|
||||
ANNE FRAENKEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW SIMON ROSE FCA CF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Eileen Margaret Hamilton | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELISABETH ANN SHEPHERDSON YOUNG MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN MIDDLETON BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.