Hanes ariannol BLACKBURN WITH DARWEN COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1008190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £942.21k | £918.31k | £953.80k | £1.49m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £908.17k | £913.03k | £879.14k | £1.39m | £2.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £170.73k | £76.21k | £91.72k | £107.33k | £56.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £92.77k | £30.00k | £252.86k | £934.36k | £1.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.21k | £14.51k | £17.54k | £3.84k | £141 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.98k | £99.45k | £65.15k | £90.33k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £837.72k | £793.96k | £748.55k | £1.39m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98 | £76 | £29 | £257 | £40 | |
|
Incwm - Arall | £1.21k | £10.31k | £122.53k | £0 | £102.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £908.17k | £913.03k | £879.14k | £1.39m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.66k | £14.36k | £24.18k | £22.35k | £30.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £61.69k | £63.98k | £6.85k | £88.34k | £75.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.