ymddiriedolwyr SOUTH DERBYSHIRE MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1008568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Powlson | Cadeirydd | 27 September 2019 |
|
|
||||
Andrea Hurst | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Susanna de Jongh | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Councillor Stephen Taylor | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Colin Francis Silvester | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
LESLEY RACHEL HOLT | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
ROY DOLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE SPARE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.