Hanes ariannol EDEN VALLEY HOSPICE, CARLISLE
Rhif yr elusen: 1008796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £4.70m | £5.05m | £9.61m | £7.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01m | £4.02m | £3.83m | £4.23m | £5.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £158.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £857.55k | £823.83k | £1.59m | £1.55m | £1.20m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.68m | £2.49m | £1.42m | £7.95m | £5.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.83m | £2.16m | £1.66m | £1.64m | £2.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.05k | £26.33k | £1.95m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.49k | £11.39k | £9.16k | £6.30k | £36.38k | |
|
Incwm - Arall | £6.37k | £7.48k | £5.70k | £18.27k | £11.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.16m | £1.01m | £797.31k | £5.54m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.07m | £3.13m | £3.12m | £3.19m | £4.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £942.56k | £886.20k | £704.46k | £1.04m | £1.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.30k | £4.30k | £1.16m | £1.17m | £2.36m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.38k | £504 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.