ymddiriedolwyr EDEN VALLEY HOSPICE, CARLISLE
Rhif yr elusen: 1008796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Agnew | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||||
Gwyn Lishman | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||||
Matt Hall | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||||
Ann Noblett | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||||
Paul Turney | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||||
Mark Linton Elliot | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Joseph Barrell | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||||
Dr Bronwyn Kerr | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||||
Mark Duffell | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||||
Rachael Stephenson | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||||
Hilary Ann Wade | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|||||||
Christine Margaret Weaving | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||||
JAMES PORTER | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.