Hanes ariannol THE JEWISH MUSEUM LONDON
Rhif yr elusen: 1009819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36m | £1.97m | £898.47k | £819.25k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £2.32m | £1.22m | £1.22m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £235.40k | £854.56k | £411.42k | £126.16k | £157.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £958.04k | £56.76k | £340.16k | £295.61k | £422.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £263.81k | £121.75k | £3.98k | £33.08k | £29.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £1.79m | £485.55k | £476.80k | £541.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £308 | £497 | £85 | £13.76k | £32.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £94 | £57.71k | £276.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.37m | £2.07m | £1.20m | £1.18m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.52k | £243.04k | £21.42k | £39.26k | £57.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.00k | £0 | £86.73k | £38.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.