ymddiriedolwyr THE JEWISH MUSEUM LONDON
Rhif yr elusen: 1009819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Viner | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|
||||
Sharon Natalie Segal | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
DAVID ROBERT MELLER | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Georgia Koutsika | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Kelly Bert Brecht Webb-Lamb | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Rose Cleaver | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Robert Harry Swerling | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Damien James Egan | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
TANYA PERSEY | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.