Hanes ariannol THE FRIENDS OF MASASI & NEWALA
Rhif yr elusen: 1009963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/07/2019 | 10/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.77k | £10.06k | £14.49k | £14.32k | £10.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.29k | £29.75k | £27.10k | £24.16k | £7.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.