Hanes ariannol THE AMMERDOWN CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1010244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £830.69k | £632.20k | £610.91k | £887.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £888.98k | £672.91k | £720.95k | £889.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £49.73k | £1.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.37k | £150.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.52k | £29.69k | £385.69k | £127.75k | £46.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.09k | £24.99k | £6.27k | £19.07k | £28.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £756.71k | £719.59k | £184.20k | £422.02k | £767.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.86k | £34.06k | £28.70k | £12.76k | £17.01k | |
|
Incwm - Arall | £36.59k | £22.37k | £27.34k | £29.30k | £26.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £203.18k | £9.50k | £19.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £983.55k | £867.14k | £654.98k | £700.07k | £881.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.88k | £21.84k | £17.92k | £20.89k | £6.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.70k | £5.94k | £2.71k | £2.19k | £2.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.19k | £0 | £1.19k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.07k | £0 | £4.06k | £4.39k | £3.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.