Hanes ariannol QUINTIN HOGG TRUST
Rhif yr elusen: 1010404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.72m | £6.80m | £5.06m | £5.17m | £6.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07m | £5.56m | £6.27m | £6.05m | £6.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.34m | £4.90m | £4.75m | £4.76m | £5.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £377.00k | £373.39k | £300.86k | £338.44k | £666.08k | |
|
Incwm - Arall | £941 | £1.53m | £12.88k | £77.52k | £937 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.87m | £5.48m | £5.99m | £5.77m | £6.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.39k | £52.64k | £58.81k | £60.63k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £774.67k | £176.27k | £10.18k | £178.31k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.10m | £4.85m | £5.46m | £4.76m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.39k | £52.64k | £58.81k | £60.63k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £144.26k | £26.24k | £215.95k | £215.18k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.