Hanes ariannol AL-HASANIYA MOROCCAN WOMEN'S PROJECT
Rhif yr elusen: 1010556
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £270.23k | £261.38k | £406.06k | £346.03k | £332.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.54k | £211.72k | £278.13k | £380.19k | £418.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.10k | N/A | £82.81k | N/A | £97.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £82.81k | N/A | £97.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.