Hanes ariannol THE INTER-NATIONAL NEEDS NETWORK
Rhif yr elusen: 1010597
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £644.46k | £574.54k | £686.11k | £705.90k | £735.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £612.76k | £583.58k | £651.48k | £664.86k | £926.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £616.87k | £536.76k | £628.91k | £659.30k | £701.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.19k | £37.54k | £56.93k | £46.37k | £33.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.41k | £242 | £265 | £241 | £108 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.00k | £0 | £0 | £500 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £541.36k | £519.55k | £586.35k | £602.68k | £659.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £62.18k | £65.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.10k | £6.34k | £6.26k | £7.01k | £10.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £202.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.