Dogfen lywodraethu THE INTER-NATIONAL NEEDS NETWORK
Rhif yr elusen: 1010597
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 27 MARCH 1976 AS VARIED BY TRUST DEEDS DATED 1 AUGUST 1986 AND 22 FEBRUARY 1992 AND 19 JANUARY 2004 AND 20 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS, AND THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN GOSPEL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UK AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.