Hanes ariannol BRISTOL AERO COLLECTION TRUST
Rhif yr elusen: 1010632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.15m | £3.83m | £2.34m | £2.21m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.45m | £3.67m | £2.06m | £2.38m | £3.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.20k | £100.19k | £1.23m | £63.16k | £258.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £634.14k | £1.23m | £2.08m | £1.11m | £230.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.38m | £1.58m | £44.31k | £535.25k | £2.03m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £1.02m | £207.59k | £564.62k | £780.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.46m | £1.87m | £1.96m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.01m | £1.21m | £181.57k | £419.19k | £1.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.37k | £35.35k | £10.86k | £16.00k | £7.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.