ymddiriedolwyr HEREFORDSHIRE AND GLOUCESTERSHIRE CANAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1010721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Roger Morgan | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Anthony Richard Higgins | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Robert Quentin Hargreaves | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Richard James Appleton | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Robert Moreland | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Deborah Elaine Barber | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Philip Marshall | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
RALPH BARBER | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Edward John Helps | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.