Hanes ariannol THE ALLERTON RESEARCH AND EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1010814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £863.12k | £916.50k | £872.16k | £1.01m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £856.35k | £830.79k | £845.48k | £845.97k | £986.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £138.24k | £96.83k | N/A | £104.77k | £94.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £29.32k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £87.07k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £659.68k | £653.59k | £727.83k | £797.10k | £913.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.41k | £175.84k | £104.23k | £144.53k | £153.18k | |
|
Incwm - Arall | £19.02k | £0 | £10.78k | £66.47k | £101.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £743.31k | £713.14k | £742.17k | £739.41k | £892.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £113.04k | £117.65k | £103.31k | £106.56k | £94.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.