ymddiriedolwyr MID BORDER COMMUNITY ARTS LTD
Rhif yr elusen: 1011108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Glyn-Jones | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Richard Studer | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ellison | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Louise George | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Nigel Howard Munton Griffin | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Colette Pitts | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
Cindy Watson | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
HILARY RIMINGTON | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.