ymddiriedolwyr HORNSEY VALE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1011127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aman Al Kaiser | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Joshua Arnold-Forster | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Mary Bridget Hogan | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Debra Maria Josephine Mendes | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Tilly Williams | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
||||
DUNCAN KERR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.