Hanes ariannol The Sir Peter Rigby Charitable Trust
Rhif yr elusen: 1011259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.05k | £42.23k | £645.31k | £3.61m | £2.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.88k | £497.56k | £469.19k | £589.72k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £100.00k | £3.60m | £2.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £70.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £3.54k | £3.19k | £29.25k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £541.77k | £2.30k | £15.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £469.19k | £512.98k | £888.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £76.74k | £230.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.86k | £2.38k | £2.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £467.33k | £0 | £885.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.