ymddiriedolwyr MILTON KEYNES WOMENS AID
Rhif yr elusen: 1011284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDIP RANI KAUR | Cadeirydd | 07 October 2011 |
|
|
||||
AGNES TUTANI | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
BALVINDER KAUR PARMAR | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Mohammed Balal | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Krina Nilesh Parmar | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Taeed | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
HOLLY ELIZABETH FISHER | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Thandiwe Linda Mangena | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Eleanor Hynes | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
SUSAN PAYNE | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.