Hanes ariannol CARE AND RELIEF FOR THE YOUNG
Rhif yr elusen: 1011513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.09m | £1.18m | £1.07m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.13m | £1.07m | £944.68k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £298.77k | £318.30k | £361.89k | £311.71k | £478.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £739.31k | £769.15k | £509.29k | £558.77k | £868.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.30k | £3.00k | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £463 | £1.82k | £1.44k | £725 | £510 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £290.86k | £203.77k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £25.00k | £29.47k | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £321.36k | £335.74k | £325.31k | £287.99k | £502.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £740.01k | £794.89k | £747.04k | £656.69k | £729.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.73k | £4.90k | £5.11k | £5.14k | £5.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £250.96k | £265.17k | £274.67k | £0 | £395.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.