Hanes ariannol DEVIZES AND DISTRICT OPPORTUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1011774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.44k | £138.95k | £135.53k | £130.97k | £164.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.92k | £155.97k | £146.64k | £142.72k | £158.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.00k | £112.61k | £110.47k | £108.56k | £78.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.