ymddiriedolwyr DEVON AND CORNWALL RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 1011931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAUL DAVID COCKERHAM | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Dr Lesley Jane Trotter | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Stuart Gale | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|||||
Joanna Mary Mattingly | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|||||
Irene Andrews | Ymddiriedolwr | 23 May 2015 |
|
|
||||
Katharine Jane Osborne | Ymddiriedolwr | 23 May 2015 |
|
|
||||
Deborah Tritton | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|||||
MARK BILLINGS BA MSC FCA | Ymddiriedolwr | 04 June 2013 |
|
|
||||
Dr CATHERINE ROSEMARY RIDER | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|
||||
Dr OLIVER JAMES PADEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.