ymddiriedolwyr SOLIHULL UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1012048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Josephine Scott | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Jill Margaret Park | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Ann Christine Berry | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Antonia Kidson | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Christine Vera Alicia Gilbert | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Derek Gilbert Hoskins | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Anthony Charles Roff | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Gillian Powell | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Penelope Elizabeth Hoskins | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
John Phillips | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
||||
Alistair Kerr Scott | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.