ymddiriedolwyr THE ROYAL OBSERVER CORPS MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1012451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Anthony Benson BEM,FRMetS | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
David Arnott MSc | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
John Woodrow Shere MA ,MRaeS | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
KEITH EDWARD ARNOLD | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
Jennifer Carolyn Morris LLB | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
Edwina Jennifer HOLDEN MBE | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
MICHAEL KENNETH MERRITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Neville Cullingford DMA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP SYDNEY PERCIVAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM VIRGO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN MCCOWAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.