ymddiriedolwyr BOWDON CHURCH SCHOOL PARENT/TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1012844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kenworthy | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Nicola Kenworthy | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Nunn | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Lucas | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Simone Leonie Wilson | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Faye Conway-Bell | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Gemma Halsall | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Amanda Castle | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Hayley King | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Louise Chesher | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Amy Unwin | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Kirsty Gallacher | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.