ymddiriedolwyr 2ND KIMBERLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1012853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Cass | Cadeirydd | 01 November 2023 |
|
|
||||
David Stearman | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Edward James Roberts | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Darren Rungapadiachy | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Dawn Whittall | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
James Greenfield | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Rosalind Broker | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Ellis Tansley | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Jane Maltby | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Richard Maltby | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.