ymddiriedolwyr THE LEONARDO DA VINCI SOCIETY
Rhif yr elusen: 1012878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Alexander John Marr | Cadeirydd | 09 December 2022 |
|
|||||
Dr Mari Elen Wyn Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr MATTHEW Hayden LANDRUS | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
John Dilwyn Knox | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Richard Jeremy Oosterhoff | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Maya Corry | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
Richard Austin Talbot | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Frank James | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|||||
Francis Ashbee Ames-Lewis | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANTHONY JOHN SCOTT MANN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JULIANA BARONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.