ymddiriedolwyr GREEK ARCHAEOLOGICAL COMMITTEE (UK)
Rhif yr elusen: 1013176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Georgia Theodoropoulou | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Michael Wood | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Joanna Francisca Maria Chantal Bijvoet - Mitropoulos | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL CARRAS | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Edme Leventis | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
SPYRIDOULA MAKRIS | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
Professor Irini Lemos | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR PANOS ARVANITAKIS | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
Zafeiria Ilona Papathanopoulou | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.