ymddiriedolwyr SALUKI WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 1013212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Haywood | Cadeirydd | 14 August 2021 |
|
|
||||
Michael John McCormick Smith | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Carolyn Frieda Robb | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Charlie McLenahan | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Sue Penda | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Rodney Alexander Steele | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Denise Garratt | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Stephen John Boutwell | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Diane Layton-Smith | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Donna Francis | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
David Hartley | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.