Hanes ariannol THE JOE AND ROSA FRENKEL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1014231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.91k | £701.53k | £389.05k | £564.26k | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £487.24k | £307.05k | £538.97k | £338.14k | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £0 | N/A | £0 | £1.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.13m | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £445.24k | £448.02k | N/A | £564.26k | £471.14k | |
|
Incwm - Arall | £76.67k | £253.51k | N/A | £0 | £28.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £437.59k | £248.12k | N/A | £312.19k | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.66k | £58.93k | N/A | £24.74k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.49k | £4.73k | N/A | £24.20k | £42.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £417.10k | £243.39k | N/A | £262.00k | £1.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.66k | £58.93k | N/A | £24.74k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £1.21k | £26.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.