Dogfen lywodraethu GWENT BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1014600
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 SEPTEMBER 1918 AS AMENDED 1962, 13 NOVEMBER 1982, 19 NOVEMBER 1983, 16 NOVEMBER 1985 AS AMENDED 14 NOVEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT, IMPROVEMENT AND ADVANCEMENT OF BEEKEEPING IN GWENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GWENT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.