Hanes ariannol LEWISHAM IRISH COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1014852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.80k | £208.25k | £263.99k | £231.39k | £258.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.06k | £192.05k | £220.96k | £235.89k | £273.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £31.51k | £31.51k | £31.51k | £31.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.10k | £4.79k | £37.38k | N/A | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.