Hanes ariannol CATCHINGLIVES
Rhif yr elusen: 1014868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £418.15k | £456.13k | £548.75k | £359.93k | £418.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £394.66k | £438.68k | £495.48k | £494.08k | £448.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.52k | £96.78k | £47.15k | £67.66k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £525.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £11.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £8.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £491.79k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £3.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.87k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £572 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.