ymddiriedolwyr CATCHINGLIVES
Rhif yr elusen: 1014868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Adam Thomas Reed | Cadeirydd | 02 March 2022 |
|
|
||||
Gulen Petty | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Bernadette Coady-Mayall | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Frances Anne Ellis | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Natalie Archer | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Jeremy Gill Hughes | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Philip Astell | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Charlotte Louise Gremo-Gilham | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Jason Lee Hanford | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.