Hanes ariannol ST VINCENT'S CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1014889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59m | £3.87m | £4.24m | £4.10m | £4.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48m | £3.77m | £4.03m | £4.00m | £4.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £430.00k | £500.00k | £507.00k | £467.52k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.86k | £264.76k | £120.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.09k | £8.84k | £47.17k | £140.75k | £10.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.22k | £0 | £72.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.45m | £3.72m | £3.81m | £3.83m | £4.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £127.33k | £123.23k | £47.29k | £133.37k | £153.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.07k | £265.96k | £2.76k | £6.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £26.88k | £0 | £500 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.47m | £3.75m | £4.01m | £3.99m | £4.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.87k | £12.10k | £16.12k | £17.76k | £18.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £38.70k | £14.40k | £14.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £16.12k | £17.76k | £18.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.