Hanes ariannol THE FREMANTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1014986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.22m | £46.34m | £45.20m | £43.45m | £44.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.42m | £46.54m | £46.61m | £43.49m | £44.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.28m | £16.56m | £17.37m | £18.62m | £19.91m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.70m | £77.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.22m | £46.34m | £45.20m | £43.45m | £44.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £1.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £52.42m | £46.54m | £46.61m | £43.49m | £44.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.00k | £44.00k | £43.00k | £75.00k | £65.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.