Hanes ariannol THE CASS SCULPTURE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1015088
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £952.88k | £447.18k | £1.17m | £556.55k | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.22m | £1.75m | £2.11m | £947.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £117.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.00k | N/A | £241.76k | £14.32k | £890.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £949.93k | N/A | £928.09k | £542.21k | £670.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £227 | N/A | £483 | £25 | £44 | |
|
Incwm - Arall | £729 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | N/A | £1.74m | £2.10m | £910.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.75k | N/A | £4.64k | £19 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.67k | N/A | £11.54k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £10.80k | £37.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.