ymddiriedolwyr QUEENS GURKHA SIGNALS TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1015121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Fayers | Cadeirydd | 20 September 2022 |
|
|
||||
Jon Carey | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Joseph Owens | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Subash Thapa | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Francine Coles | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Matthew Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Deepak Rai | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Tol Khamcha | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
LT COL MIKE COMPLIN | Ymddiriedolwr | 04 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.