Hanes ariannol SEND FIRST SCHOOL PARENTS TEACHERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1015329
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.22k | £12.54k | £10.07k | £16.67k | £19.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.16k | £8.80k | £6.27k | £8.22k | £35.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.